ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, SHIPLEY
Rhif yr elusen: 1134797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Beard | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
FRANCES VOSE | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
David Anthony Slaney | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Mark Hetherington | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Jordan | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Mervyn Silva | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Karen Parkinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
MARK DAVIES | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Michael Moss | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Susan Pedley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Jackie Loach | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Vivianne Brealey | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Gemma Richards | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
ZAHIDA MALLARD | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.