Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WADHURST
Rhif yr elusen: 1132389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.91k | £188.76k | £226.86k | £237.79k | £241.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £196.57k | £197.35k | £241.75k | £269.31k | £210.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £11.00k | £6.49k | £10.35k | £6.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.