ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE THE MARTYR, NEWBURY
Rhif yr elusen: 1133241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Katherine Moffatt | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
John William Huckle | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Henrietta Rosalind Harcourt High | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Robin Gerald Clugston | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
John Owen Bolan | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Francis Martin Clayton | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Pook | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Linda Susan Ling | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Jon Langley Houghton | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Ronald Alexander James Herd | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Dr Christopher William Foster | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Kathryn Mary Winrow | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
PHILIP READ | Ymddiriedolwr | 09 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.