ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WITH ST JOHN THE BAPTIST STAMFORD
Rhif yr elusen: 1138066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Vivien Jane Mitchell | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|||||||
Veronica Mary Iveson | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Dr Timothy Mackrill | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Colin Bruce Henderson | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||||
Wayne Hurst | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||||
Jeremy Hammant | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Josephine Wilson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Avril Heather Kee | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||
Clare Camp | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||
John Walter Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||||
Leonard James Marshall | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||
CATHERINE LOUISE BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.