ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GRAFFOE
Rhif yr elusen: 1134502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Clarke | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Edward Long | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||
Susan Maknson-Sanders | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Mark Bernard Sims | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
LIZ MYROSHNYCHENKO | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
JOHN HUGHES RIDLER | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
GLO REED | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
KATHY BLAKE | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||
MIKE TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TONI BUTROID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM GREEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR ROBERT WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH OXBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev SUSAN GLYNNIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.