ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EASTBOURNE
Rhif yr elusen: 1133958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Forman | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Avril Patricia Bell | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Paul Richard Standen-Payne | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Lyndsay Hylton | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
GILLIAN SIGGS | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||
Elaine Alexandra Beynon | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Martin St Clair Devonish | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Dr John Stuart Oliphant | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Graham Marsden | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
NANCY RANDLES | Ymddiriedolwr | 01 April 1985 |
|
|
||||
BRIAN ROBERT ETHERIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NANCY LOUISE RANDLES MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.