ymddiriedolwyr NORTH REGION ATC SPORTS AND WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 500620
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Irene Delaney | Cadeirydd | 23 January 2016 |
|
|
||||||||
Alison Harvey | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||
Susan Jane Foster | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||||
Terence Martin Baynes | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||||||
Simon Thomas William Mabb | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||||||
Ian David Nesbitt | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||||||
Dr Anthony William Andrews | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|||||||||
GROUP CAPTAIN MARK DAVID LEEMING OBE | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|||||||||
Stuart John Ensor OBE | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|||||||||
Mark Reginald Ellis | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.