ymddiriedolwyr AKEMAN STREET BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Washington | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
Thomas Edward Copperwheat | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
David Kight | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Angela Walshe | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
JOAN ELIZABETH EELEY | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Philip Edward Dobson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Nash | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
David Andrew Crane | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|||||
CHRIS TURLAND | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|||||
JOHN HEASMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIGEL ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.