Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL TONBRIDGE
Rhif yr elusen: 1133917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.78k | £605.80k | £427.80k | £495.14k | £623.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.46k | £554.24k | £469.26k | £451.53k | £413.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £417.64k | £504.20k | N/A | N/A | £546.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.03k | £49.72k | N/A | N/A | £53.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.11k | £51.34k | N/A | N/A | £20.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.33k | £1.54k | N/A | N/A | £3.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.00k | N/A | N/A | £36.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £471.46k | £554.19k | N/A | N/A | £413.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £50 | N/A | N/A | £230 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.94k | £3.56k | N/A | N/A | £3.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.