ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN IN HERNE WITH ST PETER GREENHILL
Rhif yr elusen: 1134604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Ann Dinley | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
RICHARD ROBERT CHANT | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Anne Ackland | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Robert Christopher Exley | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Hilary Jean Burnage | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Peter Frost | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Deborah Ann Waller | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Andrew John Gough | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Sarah Catherine Bingham | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Douglas Bubb | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Susan Record | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
PRISCILLA HILARY COX | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHEILA ISABEL GOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.