Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ALDRIDGE, DIOCESE OF LICHFIELD
Rhif yr elusen: 1139511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £698.61k | £551.52k | £525.59k | £486.24k | £533.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £708.39k | £570.43k | £579.33k | £522.63k | £527.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.00k | £25.81k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £442.19k | £422.50k | £439.35k | N/A | £409.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.09k | £21.19k | £10.86k | N/A | £29.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £165.76k | £107.68k | £75.29k | N/A | £1.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125 | £152 | £95 | N/A | £182 | |
|
Incwm - Arall | £61.46k | £0 | £0 | N/A | £92.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.00k | N/A | £19.03k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £705.76k | £568.66k | £579.11k | N/A | £448.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.63k | £1.77k | £224 | N/A | £1.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.40k | £2.92k | £3.36k | N/A | £3.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £54.90k | £14.95k | N/A | £16.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £78.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.