ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ALDRIDGE, DIOCESE OF LICHFIELD
Rhif yr elusen: 1139511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivor Wilkes | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mark Chapman | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Peter Ford | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Joyce Peel | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Angela Luik | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STANFORD | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
SUSAN MARIE PARKER | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
ANN HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
GLENNYS DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
DAVID CLAYTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
IAN BALDWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
KATHLEEN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Heather Ford | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Rev DAVID SIMS | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev JONATHAN MORLEY | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr COLIN KERBOTSON FLENLEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
ANDREW JEREMY DICKSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
IVOR ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Rev Patrick Stephen Doel | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Dr JANET MARY LEE | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Susan Jennifer Grundy | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|||||
Kate Mason | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
PHILIP JOHN YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES GILMOUR CHALMERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN FRANCIS HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.