Hanes ariannol POTTERIES MISSION METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £744.63k | £419.99k | £295.37k | £180.55k | £898.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £572.90k | £298.29k | £264.45k | £368.00k | £485.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £487.74k | N/A | N/A | N/A | £496.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189.47k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.36k | N/A | N/A | N/A | £345.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.37k | N/A | N/A | N/A | £53.14k | |
|
Incwm - Arall | £28.69k | N/A | N/A | N/A | £2.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £487.74k | N/A | N/A | N/A | £80.46k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £268.97k | N/A | N/A | N/A | £485.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.94k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £268.97k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.