ymddiriedolwyr ALTRINCHAM CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 500729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Melanie Owen | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Imogen Gornall | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Malcolm Thomson | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Dr ANDREW JOHN MCWILLIAM | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|||||
Francis Julian Mustoe | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Stephen Paul Campbell | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Julia Rosamund Williamson | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Eleanor Reeves | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
KATH WHYTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.