Hanes ariannol SHEFFIELD METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.12m | £1.02m | £1.55m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.66m | £1.51m | £1.77m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £6.90k | £2.35k | £13 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.83k | £105.12k | £109.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £945.86k | £861.62k | £914.87k | £950.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.91k | £25.88k | £16.60k | £21.71k | £20.54k | |
|
Incwm - Arall | £756.85k | £43.04k | £22.82k | £612.74k | £479.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.63m | £1.49m | £1.74m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.22k | £0 | £0 | £0 | £124.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.87k | £45.45k | £76.10k | £1.62m | £100.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £98.00k | £294.30k | £129.88k | £127.29k | £35.58k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.22k | £0 | £0 | £0 | £124.06k | |
|
Gwariant - Arall | £27.59k | £31.24k | £28.92k | £25.19k | £23.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.