ymddiriedolwyr THE CHOIR WITH NO NAME
Rhif yr elusen: 1136173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Thomas Woods | Cadeirydd | 27 February 2024 |
|
|
||||
Paul Ralph Bridge | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Andreas Savvas Stylianou | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Hanafiah Helena Armstrong | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Ian Patrick Stuart Noonan | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Sophie Elizabeth Rose Henstridge-Brown | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Alexander Rudolph Amos | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
David Taylor Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Eleanor Elizabeth Riley | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Michael John Gaylor | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Swain | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.