ymddiriedolwyr BASINGSTOKE AND READING METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
94 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV DAVID MICHAEL SHAW | Cadeirydd | 20 November 2011 |
|
|
||||
Rev David George Bagwell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christine Merryl Vallis | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Jennifer Susan Dimmock | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Ellen Clare Ludlow | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Simon Johnson | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Tracy Jane Davis | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Ian Pollard | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|||||
Rev Helen Watson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Kim Suzanne Crawley | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
ROBERT WATSON | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
JOHN DRABBLE | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
SANDRA MCKENZIE | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
YVONNE ANN MOSS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev James Stewart Mather | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|||||
Rev Jonathon Giles Clark | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Jonathon Leslie Skeet | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Michael David Smith | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Rev Lesley Susan Martin | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Samuel Nyamakope | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Heather Elaine Symons | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Gerry Duggan | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Paul David James Isgar | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||
Rev JACKIE CASE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev MARTIN PETER BEUKES | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
MARY WALTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Kenneth Fordjour | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||
Allan David Meakin | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Georgette Hyde Brough | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
June Hardcastle | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Richard Walkem | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Charmian Elizabeth Harrison | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Hilary Reed | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Alan Maurice Holloway | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Peter Jonathon Frank | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Audrey Dolores Browne | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Norman George Smart | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Rosemary Watts Lister | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Linda Ann Langridge | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Pamela Dawn Guy | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Jennifer Iris Leighton | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Margaret Simpson | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
Janetta Kathrine Davies | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
COLIN MICHAEL HINKS | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
Jill Draper | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
NEIL ROBERT GRAHAM | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
RUTH MABEL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
Peter Mark Young | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Steven David Skelton | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
MARTIN GOODWIN | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Michael Thomas Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
BEVERLEY HOLLOWAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ALVIN WILLIAM LAIRD | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
DEACON MARIA ANNE HOWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
PATRICIA DOROTHY KINCHINGTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
SARAH JANR WHITHORN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
HELEN KHAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MARGARET ANN MARINA HAYES BDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
MARIANNE RUTH SALES | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
REV DAVID GLYN JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
CHRISTINE EMBLETON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MARION WALES | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MRS DIANE BATH | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
DAVID EDWIN CLIFFE | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|||||
MARGARET ELLISON | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|||||
PATRICIA RAINE BROWN | Ymddiriedolwr | 19 May 2013 |
|
|
||||
DR STEPHEN APPIAH | Ymddiriedolwr | 24 December 2012 |
|
|||||
Ann Peddle | Ymddiriedolwr | 24 December 2012 |
|
|||||
GRACE MERCER | Ymddiriedolwr | 27 November 2011 |
|
|
||||
MICHAEL WARNER | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
||||
MARION J YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RAY CHALK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PADDY JOSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JOHN SUMITRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev VALERIE A FISHER B ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH RAYMOND WAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN J HARLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Peter Boardley C ENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS GILL LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL A KIMBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA CABORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev JONATHAN SALMON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV JENNY DOWDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE MAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV CHRIS EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TONY BONNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS GINA TAGOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY AR LUDLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TERRY ROWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TIM WALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH E STACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DONALD K FRASER BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.