Hanes ariannol ONE COMMUNITY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1135258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £610.76k | £501.53k | £1.90m | £613.53k | £1.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £451.65k | £456.91k | £1.45m | £940.91k | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £90.00k | £743.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £462.60k | £328.61k | £1.64m | £410.02k | £908.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.51k | £61.05k | £135.59k | £81.77k | £133.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.20k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £103.65k | £111.88k | £119.80k | £121.75k | £121.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £396.26k | £378.72k | £1.28m | £829.89k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.38k | £78.10k | £162.87k | £110.80k | £164.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £4.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £347.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.51k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10 | £89 | £213 | £213 | £124 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.