ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EMMANUEL, WYLDE GREEN
Rhif yr elusen: 1135805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (266 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve James Tomlinson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Karen Monaghan | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Victoria Linney | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Emma Louise Ellen Brett | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Jane Catherine Gotschel | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
Mandy Jane Cryan | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|||||
MARION BERNICE SNOWDON | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
||||
VERA JOYCE SMART CERT ED | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|||||
KELVIN ROBIN GARDINER AMIMI | Ymddiriedolwr | 16 June 2011 |
|
|
||||
Richard Howard Mason | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER JOHN SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYN NORMAN ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.