ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY CLAPHAM, SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1135242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGO ROBERT OWEN WYNNE | Cadeirydd | 01 September 2012 |
|
|||||
Rev Felix Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Rev Ed Veale | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Alastair Jones | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Adwoa Boliston | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Kenny Dada | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Rachel Wilson | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Calum Paradise | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Livi Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Oliver Gayle | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Katie Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
James White | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Nathaniel Colman | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Chris Watling | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Emily Hellewell | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Rev JAMES ERIC JOHN MULVANEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Jonathan Johnson | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
JONATHAN SIMON FLETCHER | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.