Hanes ariannol CHARITYWORKS
Rhif yr elusen: 1136964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £796.91k | £749.44k | £711.18k | £236.00k | £744.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.38k | £706.88k | £724.34k | £200.00k | £720.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £105.00k | N/A | £35.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £796.91k | £749.44k | £606.17k | N/A | £709.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.38k | £706.88k | £724.34k | N/A | £720.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £28.03k | N/A | £18.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.