Dogfen lywodraethu CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND (EAST RIDING COUNTY BRANCH)
Rhif yr elusen: 501073
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH MAY 1971 AS AMENDED 17 JUNE 1992, 16 JUNE 1996 AND 7 JUNE 2003 as amended on 06 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE, PROTECT AND PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE COUNTRYSIDE AND THE COUNTY TOWNS AND VILLAGES OF THE COUNTY OF EAST RIDING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF HUMBERSIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.