Hanes ariannol PANCREATIC CANCER ACTION
Rhif yr elusen: 1137689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £892.85k | £786.51k | £1.26m | £754.22k | £488.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £917.49k | £901.81k | £746.45k | £841.96k | £729.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £730.75k | £747.05k | £1.16m | £747.20k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.76k | £11.18k | £7.70k | £6.96k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £89.57k | £26.80k | £92.24k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £1.47k | £801 | £54 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £46.00k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £669.19k | £608.93k | £437.84k | £513.87k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £248.30k | £292.88k | £308.62k | £328.08k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £23.65k | £10.13k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.