ymddiriedolwyr NEWCASTLE UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1138091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shah Yaseen Ali | Cadeirydd | 26 June 2023 |
|
|
||||
Kimiko Florence Hoe Ting Cheng | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Lucy Leeds | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Alexantra Kristiana Theodosiou | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Lulu Chen | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Gabrielle de Boer | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Chirag Padmesh Kumar | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Fridey Cordingley | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Adrian Alexander Drewett | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|||||
Ian Jeremy Kitchen | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Winship | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
David Donald Miller | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.