Hanes ariannol LIFE CHURCH (EUROPE)
Rhif yr elusen: 1138461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.01k | £455.19k | £447.19k | £613.01k | £960.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £298.57k | £415.55k | £463.64k | £689.18k | £712.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.51k | N/A | £19.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £613.01k | £770.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £77.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £112.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £689.18k | £668.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £43.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.