ymddiriedolwyr TRANSFORMATION CORNWALL
Rhif yr elusen: 1138706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Edmund Nelson | Cadeirydd | 22 July 2020 |
|
|||||
Justin Mark Day | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Rev Matthew John Noble | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Christopher Peter Weston | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Donna Alison Birrell | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Glyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.