ymddiriedolwyr TRINITY CHURCH GOSFORTH
Rhif yr elusen: 1138362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lowry | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Peter Short BA | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Rev Alexander David MABBS Chair | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Susan Thomson | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
David John Cowans | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||
Rachel Louise Taglione | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Carole Lesley Eke JP BEd | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Alan George NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|||||
Monica Eileen Goldfinch BSc | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
CHARLES WILLIAM MACPHERSON FLEMING | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Dr ROSEMARY MENZIES MB ChB | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||
ROGER PICKARD BSc | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Keith Stewart | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHARLES JOHN PARKER MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.