ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CRAY, ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 1138953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayleigh Hannah Shaw | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Randolph Attar | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Chinyelu Beatrice Nwandu | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Neil Geoffrey Coleman | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
||||
Susan Irene Proctor | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Paul Eric Lander | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Comfort Amilia Harding | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
David Roy Fitzpatrick | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev JANE ELIZABETH RAWLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE LANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.