Hanes ariannol LEGACY WM
Rhif yr elusen: 1141498
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.67k | £63.01k | £132.80k | £193.26k | £174.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.47k | £37.01k | £81.87k | £179.68k | £163.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | £1.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.