ymddiriedolwyr THE ECUMENICAL COUNCIL FOR CORPORATE RESPONSIBILITY (ECCR)
Rhif yr elusen: 1139618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Geoffrey Alastair Moore | Cadeirydd | 11 June 2020 |
|
|||||
Austin Matthew Richards | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Jeroen Christopher Bromilow | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
SIMEON JOSEPH MITCHELL | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr ANDREW JOHN TREHARNE | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Susan Lees RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Denise Wilkinson | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
GRACE BALLY-BALOGUN | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Rev Richard Miles Johnson | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||
The Rev'd Dr Simon Lloyd Cuff | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
DAVID ARTHUR HASLAM | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.