ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN WITH HOLY CROSS, CANTERBURY
Rhif yr elusen: 1140343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jo Sue Richards | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|
||||
Caroline Blamey | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
John Henry Shaw | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David Hugh Cockburn | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Rev Jennifer Emily Beatrice Walpole | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Laurienne Louisa Edwards | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Philippa Claire Trewby | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Sue Palmer | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|||||
GEOFFREY HOWARD PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MARY PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.