ymddiriedolwyr WORSHIPFUL COMPANY OF BASKETMAKERS 2011 CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1141986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Elizabeth Holden | Cadeirydd | 07 September 2022 |
|
|||||
Jing Li | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Jonathan Pyzer | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Richard Burn | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Annaliese Leila MARSHALL | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Bowsher | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Hedley French | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Lady Dorothy Newlands of Lauriston | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
GRAHAM KENNETH ASLET | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
|||||
PHILIP MILES | Ymddiriedolwr | 09 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.