ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MUCH WENLOCK WITH BOURTON
Rhif yr elusen: 1142708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Prebendary Matthew Charles Stafford | Cadeirydd | 14 March 2015 |
|
|||||||
Judith Ramsay | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
Andrew Ramsay | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||||
Susan Gilling | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||
Alison Ruth Dixon | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||
Ann Margaret Craig | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||||
Richard John Hawthorn | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||||
Susan Crooke-Williams | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||||
FRANCINE MARGARET SUZANNE COULSON-JOY | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|||||||
MARK JOHN LAWS | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|||||||
BERYL BULL | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||||
GILLIAN VALERIE DAVIS | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.