Hanes ariannol DOMESTIC ABUSE VOLUNTEER SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1143001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.84k | £276.33k | £461.31k | £436.91k | £473.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.55k | £249.82k | £310.13k | £340.79k | £424.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £124.10k | £144.06k | £78.78k | £107.67k | £95.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.