ymddiriedolwyr DOMESTIC ABUSE VOLUNTEER SUPPORT SERVICES
Rhif yr elusen: 1143001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Sumner | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Jenny Catherine Elizabeth Knott | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Jill Ruddock | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Archdeacon Sharon Louise Copestake | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|||||
Alexander Peter Conway | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||
Veronica Lesley Knight | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|||||
Jane Campbell | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
Kevin John Corbett | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
JAN BERRY | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.