ymddiriedolwyr ACORN EARLY YEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Ruth Vernon Pillai | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Dr Hema Kotecha-Clarke | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Laura Faulkner | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Robert Prosser-Dryer | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Allawee Albaghdadi | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|||||
Vanessa Gwynn | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Damien Beedham | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
EVA LLOYD-REICHLING | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Giles Ashley Chilton | Ymddiriedolwr | 02 December 2017 |
|
|
||||
Carolyn Ann Norfolk | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.