ymddiriedolwyr WATERLOO ROAD CHURCH
Rhif yr elusen: 1142992
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY BROWN | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Samuel George Gillespie | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||
Marilyn Anne Phipps B.Ed NPQH | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Francis Murphy | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
PHYLLIS LOVELACE | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
John Phipps | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Philip Mansfield | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
David Dargue | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
ROGER PICKARD | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.