Hanes ariannol CHAZAK LIMITED
Rhif yr elusen: 1142937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £812.37k | £643.15k | £1.09m | £1.29m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £759.22k | £583.54k | £905.92k | £1.37m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.34k | £57.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.28k | £562.65k | £945.20k | £1.23m | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £339.16k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £44.33k | £12.90k | £80.38k | £22.23k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £18.26k | £9.29k | £5.85k | £19.70k | |
|
Incwm - Arall | £31.61k | £49.34k | £57.55k | £37.56k | £111.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £724.73k | £578.48k | £874.32k | £1.36m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.49k | £5.06k | £31.60k | £5.94k | £20.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.55k | £1.20k | £1.68k | £5.04k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.