ymddiriedolwyr IAPS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1143241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLYN JANE SCOTT | Cadeirydd | 21 May 2015 |
|
|||||||
Emma Janine Neville | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
David James Hewlett | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Henry Matthews | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Saskie Anne Schalkwyk | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||||
Dominic Norrish | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Timothy George Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||||
William Edward Charles Sawyer | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||
Jacqueline Moore | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||
Donna Vinsome | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||||
TIMOTHY RICHARD CANNELL | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|||||||
TIMOTHY CHARLES WHEELER | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.