ymddiriedolwyr HAY CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1144524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MALTHOUSE | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|
||||
Karen Schuldt Usher | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Robert Collingwood | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Alice Sherwood | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Jennifer Bennett | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Carol Peace | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Stephen Purse | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Fiona Glida Howard | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Stephen Fyles | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|||||
ED FOX | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.