ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE & WORCESTERSHIRE EARTH HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1144354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Peter Sims | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Andrews | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Mark Andrew Baggott | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Katherine Joan Andrew | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
Katherine Hughes | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Dr Cheryl Vanessa Jones | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
||||
Prof Ian Fairchild | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|||||
MICHAEL STEPHEN BROOKS | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.