ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EAST BARNET
Rhif yr elusen: 1143134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alec Stephen Corio | Cadeirydd | 28 July 2019 |
|
|||||
Dr Christopher John David Yates | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Professor Alison Mary Blunt | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Christine Watson | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Gail Constance Phillips | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
STEPHEN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
John Savage | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JOHN HAWKINS | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|
||||
Roger Melling | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.