Hanes ariannol THE DEAN AND CHAPTER OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST IN OXFORD OF THE FOUNDATION OF KING HENRY VIII
Rhif yr elusen: 1143423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.84m | £34.02m | £31.03m | £42.37m | £39.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.98m | £34.46m | £34.64m | £50.73m | £43.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £914.00k | £928.48k | £39.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.06m | £2.52m | £2.12m | £3.58m | £3.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £936.00k | £1.08m | £182.82k | £976.00k | £1.86m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.19m | £11.28m | £8.61m | £12.03m | £14.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.45m | £2.03m | £1.43m | £3.01m | £2.82m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.99m | £20.08m | £19.60m | £28.18m | £22.40m | |
|
Incwm - Arall | £126.00k | £1.11m | £1.94m | £615.00k | £193.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.00k | £109.00k | £60.47k | £6.00k | £355.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.01m | £28.73m | £27.92m | £41.13m | £34.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.33m | £4.86m | £6.11m | £8.65m | £7.49m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £50.00k | £49.21k | £807.00k | £582.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.42m | £4.24m | £5.51m | £7.86m | £6.72m | |
|
Gwariant - Arall | £652.00k | £865.00k | £609.00k | £947.00k | £1.27m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.