Hanes ariannol WORCESTER COLLEGE, OXFORD
Rhif yr elusen: 1143479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.53m | £10.38m | £12.62m | £18.17m | £14.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.68m | £12.87m | £13.13m | £15.12m | £13.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £361.00k | £354.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.50m | £3.02m | £5.46m | £9.06m | £2.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £497.00k | £371.00k | £13.00k | £1.38m | £2.84m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.49m | £5.68m | £5.12m | £5.94m | £7.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £8.58m | £775.00k | £449.00k | £7.12m | £46.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.52m | £1.61m | £1.66m | £1.75m | £2.03m | |
|
Incwm - Arall | £103.00k | £475.00k | £364.00k | £46.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.91m | £12.26m | £12.56m | £14.39m | £13.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £763.00k | £607.00k | £541.00k | £703.00k | £237.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £21.00k | £24.00k | £24.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.00k | £43.00k | £34.00k | £63.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £24.00k | £27.00k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.