ymddiriedolwyr THE SUNNYBANK TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1143663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Reeve | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
CAROLINE ANDREWS MAAT, ACCA | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
|
||||
Luke Jennings | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|||||
Christoper Mark Snell | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
Jacky Oliver | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
DEREK EADE | Ymddiriedolwr | 21 September 2011 |
|
|
||||
MR TOM RHIND TUTT | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||
WILLIAM BROWN | Ymddiriedolwr | 03 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.