Hanes ariannol TIME OUT GROUP (STRATFORD-UPON-AVON) LTD
Rhif yr elusen: 1144226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.10k | £11.98k | £17.50k | £15.46k | £28.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.23k | £15.99k | £16.63k | £20.47k | £21.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.09k | N/A | N/A | £1.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.