ymddiriedolwyr THE HULL BUILDING SAFETY GROUP LTD
Rhif yr elusen: 502158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Spurgeon | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|
||||
Amy Margaret Owen | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Mark Kingston | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Glenn Smurthwaite | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
DAVID MALCOLM BLADES | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES SHERIDAN HALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK STEVEN DOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS JOHN SANGWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.