Hanes ariannol TRAFALGAR ENTERTAINMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1145989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £911.69k | £880.48k | £614.65k | £507.76k | £787.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £895.75k | £874.09k | £335.18k | £347.44k | £791.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £331.89k | £329.58k | £354.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £327.76k | £329.73k | £146.65k | £28.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £356.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £911.69k | £880.48k | £614.65k | £507.76k | £431.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £895.75k | £874.09k | £335.18k | £347.44k | £791.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.50k | £13.50k | £86.96k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.