ymddiriedolwyr APPLECARTLIVE LTD
Rhif yr elusen: 1145135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL REGAN | Cadeirydd | 14 October 2011 |
|
|||||||||
Ibraheem Muhammed Umar Toure | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||||
Jack Humphrey | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||
Omar Paul Perera Bynon | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||||||
Anastasiya Trayanova | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||||||
Hannah Roberts | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|||||||||
ADRIAN PICKETT | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||||||
GEORGE LUXTON OLUYEMI LUKE | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.