Hanes ariannol THE BELSIZE SQUARE SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1144866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £979.17k | £1.09m | £1.14m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.11m | £1.18m | £1.24m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.04k | £79.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £896.69k | £736.95k | £745.25k | £896.45k | £912.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £258.26k | £178.18k | £245.52k | £209.85k | £285.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.86k | £7.13k | £17.24k | £22.91k | £33.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.02k | £8.87k | £1.85k | £12.15k | £39.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £48.04k | £79.99k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | £32.00k | £1.63k | £46.70k | £20.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £907.79k | £967.18k | £996.70k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.38k | £198.44k | £211.19k | £245.89k | £278.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.93k | £9.36k | £14.53k | £18.55k | £17.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £45.98k | £77.24k | £54.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.